Beratendes Mitglied |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.04.2010 | 16.04.2012 | von 14.04.2010 bis 16.04.2012 |
Evangelische Kirche |
Ausschuss für Schule und Sport | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Beratend: Evangelische Kirche |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 16.04.2012 | 14.03.2013 | von 16.04.2012 bis 14.03.2013 |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.03.2013 | 09.12.2019 | von 14.03.2013 bis 09.12.2019 |